Profilfoto | Titel Stellengesuche | Kontaktinfos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Personalleiter, HR interim Manager, HR Consultant
|
|||||||||||||||
Langjährige Erfahrung als Personalleiter in mittleren und großen Unternehmen mit Gesamtverantwortung.
Zertifizierter Prozess Manager, Outsourcing und M&A Projekte
von der Bertriebsänderung bis zur Betriebsschließung, Betriebsübergänge, Sozialplanverhandlungen, ausgeprägte Hands-on Menthalität u..
|
||||||||||||||||
|
Key Account Manager in der Sicherheitsbranche
|
|||||||||||||||
25 Jahre professionelle Vertriebserfahung
Lange Zeit in Führungspositionen, als Vertriebsleiter und
Niederlassungsleiter.
Meisterabschluss in Feinwerktechnik, Maschinenbau
|
||||||||||||||||
|
Kfm. Angestellter / Archivar
|
|||||||||||||||
Seit 2018-01-02 (betriebsbedingt nach 31 Jahren gekündigt) bin ich arbeitslos.
Von 1986-04-01 bis 2017-12-31 Angestellter bei RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland als Archivar. Mein Aufgabengebiet umfasste Büroorganisation und -management, Ablage und Registratur, Vernichtung nicht mehr aufbe..
Verwaltung
Auftragsbearbeitung
Büroallroundkraft
Büroangestellter
kaufmännisch Angestellter
kaufmännischer Sachbearbeiter
Sachbearbeitung
|
||||||||||||||||
|
Key Account Manager, Senior Sales Manager, Technischer Consultant, Projektleiter, Projektmanager, OpEx-Berater, Kanban-Berater, Lean-Berater, After-Sales Senior Manager
|
|||||||||||||||
Berufswünsche: Key Account Manager, Senior Sales Manager, Projektleiter, Projektmanager, Produktionsplaner, OpEx-Berater, Kanban-Berater, Lean-Berater, Consultant, Erwachsenenbildung; Aus-, Weiterbildungen:
Techn. Betriebswirt, seit 07 / 2014 Besuch des Fernstudienganges B. Eng. Wirtschaftsingenieu..
Key Account Manager
Senior Sales Manager
Projektleiter
Projektmanager
Produktionsplaner
Lean-Berater
After-Sales
After-Sales-Management
Beschwerde-Management
Consultant
|
||||||||||||||||
|
Trainer - Coach - Berater - Vertriebsleiter - Verkaufsleiter
|
|||||||||||||||
Vertrieb
B2B-Geschäft
B2C-Vertrieb
Direktmarketing
Führungserfahrung
Führungskompetenz
Führungskraft
Kundenbindung
Management
Marketing
Manager
Networking
Organisation
Personalführung
Projektmanagement
Prokura
|
||||||||||||||||
|
Kaufmännische Leitung von internationalen Projekten im Bereich Montage Kraftwerke / Industrieanlagen
|
|||||||||||||||
Kaufmännische Leitung von internationalen Projekten im Bereich Montage der Kraftwerke und Industrieanlagen.
Vertrieb
Sales
Führungskraft
Gebietsleiter
Niederlassungsleiter
Werksleiter
Außendienst
Betriebsleiter
Geschäftsführer
Leitung
Management
Projekt Manager
|
||||||||||||||||
|
Leiterin der Rechtsabteilung
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Projekt Leiter in Global Mobility Bereit
|
|||||||||||||||
Global Mobility Interim Manager, covering the global function with Fresenius Kabi, in Bad Homburg.
Project Management
Key Account
Global Mobility
International Assignments Solutions
Tax
Social Security
|
||||||||||||||||
|
Betriebsassistent Betriebsleiter Produktionsingenieur
|
|||||||||||||||
04.02.2018
Insgesamt biete ich Ihnen 25 Jahre Berufserfahrung und fundiertes Fachwissen / Fachkönnen aus drei chemisch-technischen Berufsausbildungen an.
Aktuell begleite ich die Funktion des Betriebsleiters in einem eignergeführten Chemieunternehmen.
Meine bisherigen Tätigkeiten haben mich au..
Chemieingenieur
Kinetik
Chemietechnik
Betriebsleiter
Produktionsingenieur
Chemische Reaktionstechnik
Thermische Verfahrenstechnik
Mechanische Verfahrenstechnik
Pilotierung
Engineering
Upscaling
|
||||||||||||||||
|
Projekt Manager Automotive
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Bau- und Projektkaufmann
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Assistentin - Personalsachbearbeiterin - Schulsekretariat (Voll-und Teilzeit)
|
|||||||||||||||
Büro
Sekretärin
Schulsekretärin
Office-Management
Bürokauffrau
Vorstandsassistentin
Sachbearbeiterin
Kaufmännische Angestellte
Personalsachbearbeiter
Empfangssekretärin
Assistentin
SAP
|
||||||||||||||||
|
Kundendienstberaterin
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Öffentlichkeitsarbeit, Redakteur, Marketing
|
|||||||||||||||
Professionelles Marketing und kompetente Unternehmenskommunikation sind im medialen Zeitalter in wachsendem Maße gefordert. Ich kann Ihnen dabei helfen! Wie? Als versierter Fachmann mit viel Erfahrung in der internen und externen Kommunikation habe ich die Fähigkeit und das Gespür, die richtige Bots..
PR
Journalist
Pressesprecher
Public-Relations-Manager
Öffentlichkeitsarbeit
Eventmanagement
Geschäftsleiter
Journalismus
Medienarbeit
Marketing
Management
Texter
|
||||||||||||||||
|
Grafik-Designer
|
|||||||||||||||
- Kreativer Kompetenzpartner mit umfangreicher Berufserfahrung im Bereich Medien Design, Corporate Design und Marketing Communications bei renommierten Medienunternehmen, Verlagsgruppen und mittelständischen Unternehmen
- Fundierte Kenntnisse: Unternehmenskommunikation, Corporate Identity und -Desi..
Grafik-Design
Editorial Design
Web-Design
Corporate Design
Digitale Medien
Art Direction
Werbung
Kommunikation
Print
Online
|
||||||||||||||||
|
Account Manager
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Auditor / Berater / Manager für Qualitätsmanagement , Umweltmanagement , Arbeitsschutzmanagement, Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieur), Dozent Erwachsenenbildung
|
|||||||||||||||
derzeit tätig als Management-Berater zu:
Qualitätsmanagement DIN ISO 9001 und QM, Automotive ISO-TS 16949 Umweltmanagement DIN ISO 14001, Umweltbetriebsprüfung EG-VO 1221 / 2009 Arbeitsschutzmanagement SCC / OHSAS 18001 und in der sicherheitstechnischen Betreuung von Unte..
Auditor
Manager
Arbeitsschutzmanagement
Arbeitssicherheit
Berater
Sicherheitsingenieur
Qualitätsmanagement
Marketing
Umweltmanagement
Fachkraft für Arbeitssicherheit FASI
HSE-Management
HSE Manager
Dozent Erwachsenenbildung
Dozent Fachhochschule
Lehrbeauftragter
|
||||||||||||||||
|
Leiter Entwicklung / Konstruktion
|
|||||||||||||||
fachliche und disziplinarische Führungsverantwortung bis zu 20 Mitarbeiter, branchenübergreifende Erfahrungen, Ressourcen- und Projektmanagement,
Konstrukteur
Konstruktionsleiter
Ingenieur Maschinenbau
Entwicklungsingenieur
aerospace
automotive
design-to-cost
CAD
PLM
FEA
RCA
FMEA
5S
|
||||||||||||||||
|
Geschäftsführung
|
|||||||||||||||
General Management, Geschäftsführer Druckbranche, CSO, COO
|
||||||||||||||||
|
Geschäftsführer Vertrieb / Sales Director
|
|||||||||||||||
21 Jahre operative und strategische Führungserfahrung in internationalen Unternehmen als Sales Director / Sales Manager mit Personalverantwortung
Ergebnisorientierte Umsatzverantwortung im zweistelligen Millionenbereich Leitung multikulturell besetzter Vertriebs- und Produktmana.. |